UGARTE MUNDUATE ARITZ
Informe ejecutivo de UGARTE MUNDUATE ARITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UGARTE MUNDUATE ARITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARDI GAIN SA | Apoderado Solidario | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE UGARTE MUNDUATE ARITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGARTE MUNDUATE ARITZ
Empresa: GUARDI GAIN SA
Consejero
- Alberdi Iparraguirre Iñaki
- Barandiaran Munduate Aloña
- Gomez Aldanondo Andoni
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
- Ugarte Munduate Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 170, S 8, H SS 10967, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Apoderado Solidario
- Alberdi Iparraguirre Iñaki
- Ugarte Munduate Aritz
Consejero
- Alberdi Iparraguirre Iñaki
- Barandiaran Munduate Aloña
- Gomez Aldanondo Andoni
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
- Ugarte Munduate Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 54, S 8, H SS 10967, I/A 23 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 54, S 8, H SS 10967, I/A 23 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 54, S 8, H SS 10967, I/A 22 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Consejero
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Lizarralde Araiztegi Markel
- Murua Uribe-etxeberria Erkuden
- Oyarbide Labaca Kepa
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 54, S 8, H SS 10967, I/A 22 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Apoderado Solidario
Consejero
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Lizarralde Araiztegi Markel
- Murua Uribe-etxeberria Erkuden
- Oyarbide Labaca Kepa
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 53, S 8, H SS 10967, I/A 21 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-20
Información de UGARTE MUNDUATE ARITZ
Mostramos los datos de UGARTE MUNDUATE ARITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGARTE MUNDUATE ARITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos