BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
Informe ejecutivo de BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARDI GAIN SA | Consejero | 15/01/2020 | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
Empresa: GUARDI GAIN SA
Consejero
- Alberdi Iparraguirre Iñaki
- Barandiaran Munduate Aloña
- Gomez Aldanondo Andoni
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 170, S 8, H SS 10967, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: GUARDI GAIN SA
Apoderado Solidario
Consejero
- Alberdi Iparraguirre Iñaki
- Barandiaran Munduate Aloña
- Gomez Aldanondo Andoni
- Imaz Baztarrica Ioritz
- Ugarte Munduate Aritz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 54, S 8, H SS 10967, I/A 23 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Información de BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA
Mostramos los datos de BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARANDIARAN MUNDUATE ALOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos