UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIKER GOURMET SL | Administrador Solidario | 20/05/2016 | |
MANCISA 2008 SL | Apoderado Mancomunado | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
Empresa: LIKER GOURMET SL
Administrador Solidario
- Ugalde Blanco Luis Miguel
- Ugalde Tobalina Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 78, S 8, H BI 68124, I/A 1 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-48
Empresa: ERST SL
Administrador Unico
- Ugalde Blanco Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 6, S 8, H BI 5049,B , I/ 4 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Empresa: MENDITU SL
Administrador Unico
- Ugalde Blanco Luis Miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 59, S 8, H BI 26010, I/A 2 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Empresa: MANCISA 2008 SL
Apoderado Mancomunado
- Ugalde Blanco Emilio
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Blanco Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4983 , F 136, S 8, H BI 53200, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48
Información de UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGALDE BLANCO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos