UGALDE BLANCO IÑIGO
Informe ejecutivo de UGALDE BLANCO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UGALDE BLANCO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS SA | Apoderado | 02/03/2023 | |
INTERTRADE SECURITY DEVICES SA | Administrador Solidario | 03/08/2022 | |
BAUSSA SECURITY SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 19/07/2022 | |
INTERTRADE SECURITY DEVICES SA | Apoderado Solidario | 04/03/2019 | |
INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS SA | Apoderado | 18/07/2018 | |
INTERTRADE SECURITY DEVICES SA | Apoderado Solidario | 17/03/2015 | |
UGALZU ASOCIADOS SL | Socio Unico | 23/11/2011 | |
UGALZU ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 23/11/2011 | |
MANCISA 2008 SL | Apoderado Mancomunado | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE UGALDE BLANCO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGALDE BLANCO IÑIGO
Empresa: INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS SA
Apoderado
- Ugalde Blanco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 86, S 8, H BI 5507,A , I/ 31 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Empresa: INTERTRADE SECURITY DEVICES SA
Administrador Solidario
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Indart Lander
- Ugalde Indart Mitxelko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 123, S 8, H M 60053, I/A 29 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: BAUSSA SECURITY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Indart Lander
- Ugalde Indart Mitxelko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 213, S 8, H BI 56761, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Empresa: INTERTRADE SECURITY DEVICES SA
Apoderado Solidario
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Indart Lander
- Ugalde Indart Mitxelko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 121, S 8, H M 60053, I/A 27 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Empresa: INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS SA
Apoderado
- Ugalde Blanco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548, L 1, F 156, S 8, H BI 5507,A , I/ 26 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-48
Empresa: INTERTRADE SECURITY DEVICES SA
Apoderado Solidario
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Indart Lander
- Ugalde Indart Mitxelko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 119, S 8, H M 60053, I/A 22 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: UGALZU ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Ugalde Blanco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5252 , F 84, S 8, H BI 59392, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-48
Empresa: UGALZU ASOCIADOS SL
Socio Único
- Ugalde Blanco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5252 , F 84, S 8, H BI 59392, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-48
Empresa: MANCISA 2008 SL
Apoderado Mancomunado
- Ugalde Blanco Emilio
- Ugalde Blanco Iñigo
- Ugalde Blanco Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4983 , F 136, S 8, H BI 53200, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-48
Información de UGALDE BLANCO IÑIGO
Mostramos los datos de UGALDE BLANCO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGALDE BLANCO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos