UCELAY DELGADO ISABEL
Informe ejecutivo de UCELAY DELGADO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE UCELAY DELGADO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUIS ALTAFAJ ARQUITECTURA SL | Administrador Concursal | 12/06/2014 | 23/02/2023 |
SOCIEDAD EUROPEA DE TARJETAS PREPAGO 1 SL | Administrador Concursal | 29/07/2013 | 22/10/2019 |
DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA SL | Administrador Concursal | 18/07/2013 | 03/10/2019 |
IÑAKI GURRUCHAGA PEREZ SL | Administrador Concursal | 18/06/2014 | 13/04/2018 |
FISIOCOMSUM SL | Liquidador | 22/09/2016 | 17/08/2017 |
ESTRUCTURAS DOGA SL | Administrador Concursal | 24/12/2012 | 27/10/2014 |
ALVI INDUSTRIAS GRAFICAS SA | Apoderado | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE UCELAY DELGADO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UCELAY DELGADO ISABEL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIEDAD EUROPEA DE TARJETAS PREPAGO 1 SL
Nif:B38844189
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:Dª FATIMA MARIA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:24/05/2013
Número Procedimiento Concursal:768/2012
Datos Registrales:
Tomo:
27831
Libro:
0
Folio:
81
Hoja:
8-501560
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27831 , F 81, S 8, H M 501560, I/A 4 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA SL
Nif:B82750787
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO-JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:04/07/2013
Número Procedimiento Concursal:87/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15734
Libro:
0
Folio:
211
Hoja:
8-265257
Inscripción:
24
Fecha Inscripción03/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15734 , F 211, S 8, H M 265257, I/A 24 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: IÑAKI GURRUCHAGA PEREZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IÑAKI GURRUCHAGA PEREZ SL
Nif:B85876662
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA MARRERO
Fecha de Resolución:22/05/2014
Número Procedimiento Concursal:198/2014
Datos Registrales:
Tomo:
27532
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-496143
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27532 , F 124, S 8, H M 496143, I/A 5 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: FISIOCOMSUM SL
Liquidador
- Ucelay Delgado Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14330 , F 170, S 8, H M 236488, I/A 4 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: ESTRUCTURAS DOGA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:D. SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:13/11/2012
Número Procedimiento Concursal:590/2012
Datos Registrales:
Tomo:
17011
Libro:
0
Folio:
154
Hoja:
8-291128
Inscripción:
8
Fecha Inscripción27/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17011 , F 154, S 8, H M 291128, I/A 8 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: IÑAKI GURRUCHAGA PEREZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IÑAKI GURRUCHAGA PEREZ SL
Nif:B85876662
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA MARRERO
Fecha de Resolución:22/05/2014
Número Procedimiento Concursal:198/2014
Datos Registrales:
Tomo:
27532
Libro:
0
Folio:
123
Hoja:
8-496143
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27532 , F 123, S 8, H M 496143, I/A A (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Empresa: LUIS ALTAFAJ ARQUITECTURA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUIS ALTAFAJ ARQUITECTURA SL
Nif:B81781726
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:13/05/2014
Número Procedimiento Concursal:207/2014
Datos Registrales:
Tomo:
12726
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-203901
Inscripción:
B
Fecha Inscripción12/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12726 , F 80, S 8, H M 203901, I/A B (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIEDAD EUROPEA DE TARJETAS PREPAGO 1 SL
Nif:B38844189
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:D& FATIMA MARIA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:24/05/2013
Número Procedimiento Concursal:768/2012
Datos Registrales:
Tomo:
27831
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-501560
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27831 , F 80, S 8, H M 501560, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA SL
Nif:B82750787
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO-JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:04/07/2013
Número Procedimiento Concursal:87/2013
Datos Registrales:
Tomo:
15734
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-265257
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15734 , F 209, S 8, H M 265257, I/A A (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: ESTRUCTURAS DOGA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTRUCTURAS DOGA SL
Nif:B83204305
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ucelay Delgado Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:D. SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:13/11/2012
Número Procedimiento Concursal:590/2012
Datos Registrales:
Tomo:
17011
Libro:
0
Folio:
153
Hoja:
8-291128
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17011 , F 153, S 8, H M 291128, I/A A (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
VER MAS ACTOS
Información de UCELAY DELGADO ISABEL
Mostramos los datos de UCELAY DELGADO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UCELAY DELGADO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos