TUDELA CARRILLO JUAN
Informe ejecutivo de TUDELA CARRILLO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TUDELA CARRILLO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Consejero | 30/03/2021 | |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Vicepresidente | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE TUDELA CARRILLO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUDELA CARRILLO JUAN
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Raso Arasanz Javier
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tudela Carrillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H HU 3339, I/A 9 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tudela Carrillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H HU 3339, I/A 9 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tudela Carrillo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 203, S 8, H HU 3339, I/A 7 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Raso Arasanz Javier
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 203, S 8, H HU 3339, I/A 7 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estallo Viu Miguel
- Raso Arasanz Javier
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 192, S 8, H HU 3339, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-22
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 192, S 8, H HU 3339, I/A 5 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-22
Información de TUDELA CARRILLO JUAN
Mostramos los datos de TUDELA CARRILLO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUDELA CARRILLO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos