RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
Informe ejecutivo de RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Consejero Delegado Solidario | 11/12/2018 | 30/03/2021 |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Consejero | 11/12/2018 | 30/03/2021 |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Presidente | 11/12/2018 | 30/03/2021 |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Consejero Delegado Solidario | 09/11/2010 | 11/12/2018 |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Presidente | 09/11/2010 | 11/12/2018 |
DELTA 95 ESTUDIOS E INFORMES TECNICOS TOPOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS SAL | Consejero | 09/11/2010 | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
Consejero Delegado Solidario
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 157, S 8, H HU 3339, I/A 9 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-22
Consejero Delegado Solidario
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 203, S 8, H HU 3339, I/A 7 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-22
Consejero Delegado Solidario
- Estallo Viu Miguel Angel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Consejero
- Estallo Viu Miguel Angel
- Raso Arasanz Javier
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 203, S 8, H HU 3339, I/A 7 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-22
Consejero Delegado Solidario
- Estallo Viu Miguel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Consejero
- Estallo Viu Miguel
- Raso Arasanz Javier
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 192, S 8, H HU 3339, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-22
Consejero Delegado Solidario
- Estallo Viu Miguel
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Consejero
- Estallo Viu Miguel
- Raso Arasanz Javier
- Riau Galve Casto Angel Fernando
- Torrecillas Dominguez Jose Miguel
- Tudela Carrillo Juan
Presidente
- Riau Galve Casto Angel Fernando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 192, S 8, H HU 3339, I/A 5 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-22
Información de RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO
Mostramos los datos de RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAU GALVE CASTO ANGEL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos