TRILLO CORDOBA MANUEL
Informe ejecutivo de TRILLO CORDOBA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TRILLO CORDOBA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCORTAL PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2020 | |
PROMOCIONES CORCOME SL | Liquidador | 21/11/2018 | 21/11/2018 |
PROMOCIONES CORCOME SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2018 | 21/11/2018 |
PROMOCIONES ANZARINO SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2012 | |
PROMOCIONES DIAZ HERMANOS Y OTROS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/03/2012 | |
PROMOCIONES DIAZ HERMANOS Y OTROS SL | Consejero | 09/03/2012 | |
PROMOCIONES DIAZ HERMANOS Y OTROS SL | Liquidador Solidario | 09/03/2012 | 09/03/2012 |
PROMOCIONES DIAZ OLIVA Y OTROS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/03/2012 | |
PROMOCIONES DIAZ OLIVA Y OTROS SL | Consejero | 09/03/2012 | |
PROMOCIONES DIAZ OLIVA Y OTROS SL | Liquidador Solidario | 09/03/2012 | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE TRILLO CORDOBA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRILLO CORDOBA MANUEL
Empresa: ALCORTAL PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ariza Ayuso Miguel
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Romero Mata Pedro
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 186, S 8, H CO 24216, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-14
Empresa: PROMOCIONES CORCOME SL
Liquidador
- Peinazo Benitez Roque
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 166, S 8, H CO 12361, I/A 5 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-14
Empresa: PROMOCIONES CORCOME SL
Administrador Mancomunado
- Peinazo Benitez Roque
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 166, S 8, H CO 12361, I/A 5 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-14
Empresa: PROMOCIONES CORCOME SL
Administrador Mancomunado
- Peinazo Benitez Roque
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 166, S 8, H CO 12361, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-14
Empresa: PROMOCIONES ANZARINO SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Carrillo Antonio
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 4, S 8, H CO 12057, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-14
Empresa: PROMOCIONES DIAZ OLIVA Y OTROS SL
Liquidador Solidario
- Diaz Oliva Jose
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Palomo Marin Maria Josefa
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1002 , F 85, S 8, H CO 9109, I/A 4 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-14
Empresa: PROMOCIONES DIAZ OLIVA Y OTROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Oliva Jose
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Consejero
- Diaz Oliva Diego
- Diaz Oliva Jose
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Palomo Marin Maria Josefa
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1002 , F 85, S 8, H CO 9109, I/A 4 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-14
Empresa: PROMOCIONES DIAZ HERMANOS Y OTROS SL
Liquidador Solidario
- Diaz Oliva Jose
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 81, S 8, H CO 16006, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-14
Empresa: PROMOCIONES DIAZ HERMANOS Y OTROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Oliva Jose
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Consejero
- Diaz Oliva Diego
- Diaz Oliva Jose
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Ruiz Moreno Melchor
- Trillo Cordoba Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 81, S 8, H CO 16006, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-14
Información de TRILLO CORDOBA MANUEL
Mostramos los datos de TRILLO CORDOBA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRILLO CORDOBA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos