ROMERO MATA PEDRO
Informe ejecutivo de ROMERO MATA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO MATA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS CORDOBESES SA | Secretario No Consejero | 03/12/2012 | |
GABINETE DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | |
AULA DE ESTUDIOS JURIDICOS Y FISCALES SL | Administrador Unico | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO MATA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MATA PEDRO
Empresa: ALCORTAL PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ariza Ayuso Miguel
- Lope Lopez Rego Jose Luis
- Romero Mata Pedro
- Trillo Cordoba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 186, S 8, H CO 24216, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-14
Empresa: RENALQUIVIR SL
Liquidador
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 105, S 8, H CO 10895, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-14
Empresa: RENALQUIVIR SL
Administrador Unico
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 105, S 8, H CO 10895, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-14
Empresa: FRIGORIFICOS CORDOBESES SA
Secretario No Consejero
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 48, S 8, H CO 1578, I/A 30 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-14
Empresa: FRIGORIFICOS CORDOBESES SA
Secretario
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 48, S 8, H CO 1578, I/A 30 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-14
Empresa: GABINETE DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS SL
Administrador Unico
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 171, S 8, H CO 12932, I/A 5 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-14
Empresa: GABINETE DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS SL
Administrador Solidario
- Rey Toril Petra Felisa
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 171, S 8, H CO 12932, I/A 5 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-14
Administrador Unico
- Romero Mata Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 205, S 8, H CO 23685, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-14
Información de ROMERO MATA PEDRO
Mostramos los datos de ROMERO MATA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MATA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos