TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATINIUM FINANZAS E INVERSIONES SL | Administrador Concursal | 24/10/2011 | |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUNASA SL | Administrador Concursal | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
Empresa: VA SWISS OCIO Y DEPORTE 2012 SL
Representante
- Trillo Abad Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30606 , F 129, S 8, H M 550835, I/A 6 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: TRILLO ASESORES SLP
Liquidador
- Trillo Abad Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13538 , F 16, S 8, H M 220063, I/A 11 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: TRILLO ASESORES SLP
Administrador Unico
- Trillo Abad Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13538 , F 16, S 8, H M 220063, I/A 11 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: PROGRAMAS EXTERIORES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROGRAMAS EXTERIORES SA
Nif:A28105732
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Trillo Abad Maria Del Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:26/11/2018
Número Procedimiento Concursal:250/2009
Datos Registrales:
Tomo:
31859
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-17723
Inscripción:
B
Fecha Inscripción23/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 23, S 8, H M 17723, I/A B (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: VA SWISS OCIO Y DEPORTE 2012 SL
Representante
- Trillo Abad Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30606 , F 128, S 8, H M 550835, I/A A (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Empresa: PROGRAMAS EXTERIORES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROGRAMAS EXTERIORES SA
Nif:A28105732
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Trillo Abad Maria Del Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:NIETO DELGADO CARLOS
Fecha de Resolución:12/05/2009
Número Procedimiento Concursal:250/2009
Datos Registrales:
Tomo:
31859
Libro:
0
Folio:
20
Hoja:
8-17723
Inscripción:
68
Fecha Inscripción04/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 20, S 8, H M 17723, I/A 68 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: TRILLO ASESORES SLP
Administrador Unico
- Trillo Abad Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13538 , F 15, S 8, H M 220063, I/A 8 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Empresa: PLATINIUM FINANZAS E INVERSIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLATINIUM FINANZAS E INVERSIONES SL
Nif:B83469213
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Trillo Abad Maria Del Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:SANTIAGO GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:30/09/2011
Número Procedimiento Concursal:497/2011
Datos Registrales:
Tomo:
25601
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-320839
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25601 , F 110, S 8, H M 320839, I/A A (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Empresa: PROGRAMAS EXTERIORES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROGRAMAS EXTERIORES SA
Nif:A28105732
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Trillo Abad Maria Del Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:NIETO DELGADO CARLOS
Fecha de Resolución:12/05/2009
Número Procedimiento Concursal:250/2009
Datos Registrales:
Tomo:
878
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-17723
Inscripción:
54
Fecha Inscripción22/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878 , F 17, S 8, H M 17723, I/A 54 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUNASA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUNASA SL
Nif:B84227750
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Trillo Abad Maria Del Carmen
Juzgado:DE LO MERCANTIL MADRID
Número:2
Juez / Ponente:DON PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
Fecha de Resolución:15/04/2009
Número Procedimiento Concursal:119/2009
Datos Registrales:
Tomo:
21008
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-372621
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/05/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21008 , F 34, S 8, H M 372621, I/A A (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRILLO ABAD MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos