TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
Informe ejecutivo de TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEXOR INVEST SA | Consejero | 04/07/2023 | |
LABORATORIOS SONPHAR SL | Consejero Delegado | 09/01/2018 | |
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS RUPIT SL | Apoderado | 23/03/2010 | |
MOLSTRI SL | Consejero | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
Empresa: CHARTER CAT 3E SL
Liquidador
- Cabre Matas Enrique
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46928 , F 171, S 8, H B 535612, I/A 3 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: CHARTER CAT 3E SL
Administrador Solidario
- Cabre Matas Enrique
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Liquidador
- Cabre Matas Enrique
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46928 , F 171, S 8, H B 535612, I/A 3 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: VEXOR INVEST SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Closa Cañellas Jose Maria
- Closa Hernandez Alejandro
- Lloret Blanes Lluis
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47325 , F 10, S 8, H B 548535, I/A 7 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Empresa: NEWBOR LAVATRI SL
Apoderado Solidario
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48412 , F 200, S 8, H B 583132, I/A 2 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cabeza Pol Antonio
- Garcia Hill Javier
- Leris Casulleras Esther
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Apoderado Mancomunado Solidario
- Domenech Maestro Anna
- Garcia Hill Javier
- Imedio Beltri Carolina
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
V-SEC NO CON
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43251 , F 49, S 8, H B 380437, I/A 35 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Hill Javier
- Kirsten Brockers
- Toda Lloret Lorena
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 153, S 8, H B 472401, I/A 11 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: CHARTER CAT 3E SL
Administrador Solidario
- Cabre Matas Enrique
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46928 , F 170, S 8, H B 535612, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Hill Javier
- Kirsten Brockers
- Toda Lloret Lorena
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44955 , F 11, S 8, H B 472401, I/A 8 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: LABORATORIOS SONPHAR SL
Consejero Delegado
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31328 , F 16, S 8, H B 186013, I/A 7 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: MOLSTRI SL
Apoderado
- Trias Vidal De Llobatera Carlos
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 219, S 8, H B 246833, I/A 9 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
VER MAS ACTOS
Información de TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE
Mostramos los datos de TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos