LERIS CASULLERAS ESTHER
Informe ejecutivo de LERIS CASULLERAS ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LERIS CASULLERAS ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIFOR PHARMA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2014 | 08/07/2019 |
VIFOR PHARMA ESPAÑA SL | Apoderado | 22/06/2012 | 17/04/2014 |
VIFOR PHARMA ESPAÑA SL | Apoderado | 09/01/2012 | 22/06/2012 |
VINCULACIONES DE LERIS CASULLERAS ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERIS CASULLERAS ESTHER
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cabeza Pol Antonio
- Garcia Hill Javier
- Leris Casulleras Esther
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Apoderado Mancomunado Solidario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43251 , F 49, S 8, H B 380437, I/A 35 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cabeza Pol Antonio
- Leris Casulleras Esther
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43251 , F 43, S 8, H B 380437, I/A 22 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Cabeza Pol Antonio
- Garcia Hill Javier
- Hormigo Valldeperez Maria Del Mar
- Leris Casulleras Esther
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43251 , F 43, S 8, H B 380437, I/A 22 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Cabeza Pol Antonio
- Garcia Hill Javier
- Hormigo Valldeperez Maria Del Mar
- Leris Casulleras Esther
- Trias Vidal De Llobatera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 149, S 8, H B 380437, I/A 20 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 149, S 8, H B 380437, I/A 20 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Empresa: VIFOR PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 143, S 8, H B 380437, I/A 15 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de LERIS CASULLERAS ESTHER
Mostramos los datos de LERIS CASULLERAS ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERIS CASULLERAS ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos