TREVISANI VALTER
Informe ejecutivo de TREVISANI VALTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TREVISANI VALTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI ESPAÑA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS SA | Consejero | 20/07/2009 | 26/04/2018 |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 14/07/2009 | 24/01/2018 |
VINCULACIONES DE TREVISANI VALTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREVISANI VALTER
Consejero
- Flori Stefano
- Trevisani Valter
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 122, S 8, H M 45632, I/A 91 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Consejero
- Flori Stefano
- Morosi Federico Maria
- Trevisani Valter
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35405 , F 193, S 8, H M 54202, I/A 1486 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Consejero
- Trevisani Valter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 115, S 8, H M 45632, I/A 79 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Trevisani Valter
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 35, S 8, H M 54202, I/A 1303 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Consejero
- Trevisani Valter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17704 , F 163, S 8, H M 45632, I/A 64 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Consejero
- Trevisani Valter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24758 , F 154, S 8, H M 54202, I/A 1136 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Consejero
- Trevisani Valter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17704 , F 158, S 8, H M 45632, I/A 54 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de TREVISANI VALTER
Mostramos los datos de TREVISANI VALTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREVISANI VALTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos