LIVERANI GIOVANNI
Informe ejecutivo de LIVERANI GIOVANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIVERANI GIOVANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Vicepresidente | 12/05/2014 | 16/09/2015 |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 12/05/2014 | 16/09/2015 |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 30/07/2014 | 16/09/2015 |
GENERALI ESPAÑA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS SA | Vicepresidente | 09/05/2014 | 29/07/2015 |
GENERALI ESPAÑA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS SA | Consejero | 09/05/2014 | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE LIVERANI GIOVANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIVERANI GIOVANNI
Consejero
- Liverani Giovanni
Vicepresidente
- Liverani Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32629 , F 202, S 8, H M 54202, I/A 1439 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Consejero
- Liverani Giovanni
Vicepresidente
- Liverani Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 115, S 8, H M 45632, I/A 79 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
- Liverani Giovanni
- Villa Ramos Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 35, S 8, H M 54202, I/A 1303 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Consejero
- Liverani Giovanni
- Villa Ramos Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 35, S 8, H M 54202, I/A 1303 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Liverani Giovanni
- Villa Ramos Antonio Santiago
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Liverani Giovanni
- Villa Ramos Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 224, S 8, H M 54202, I/A 1301 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Liverani Giovanni
- Villa Ramos Antonio Santiago
Vicepresidente
- Liverani Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17704 , F 165, S 8, H M 45632, I/A 67 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Información de LIVERANI GIOVANNI
Mostramos los datos de LIVERANI GIOVANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIVERANI GIOVANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos