TOUS AGUILO MARGARITA
Informe ejecutivo de TOUS AGUILO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOUS AGUILO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACONNABLE SPAIN SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 08/05/2015 |
TOUSFRAIR SL | Apoderado | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE TOUS AGUILO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOUS AGUILO MARGARITA
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Solidario
- El Solh Moustapha
- Tous Aguilo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 189, S 8, H M 455271, I/A 10 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: TOUSFRAIR SL
Apoderado
- Tous Aguilo Alberto
- Tous Aguilo Margarita
- Tous Amoros Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 142, S 8, H PM 24435, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-07
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Isham Lance
- Tous Aguilo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 187, S 8, H M 455271, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Información de TOUS AGUILO MARGARITA
Mostramos los datos de TOUS AGUILO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOUS AGUILO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos