ISHAM LANCE
Informe ejecutivo de ISHAM LANCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISHAM LANCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACONNABLE SPAIN SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 28/04/2012 |
FACONNABLE SPAIN SL | Administrador Unico | 13/12/2010 | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE ISHAM LANCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISHAM LANCE
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Isham Lance
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 188, S 8, H M 455271, I/A 8 (28/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Isham Lance
- Tous Aguilo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 187, S 8, H M 455271, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Unico
- Isham Lance
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 187, S 8, H M 455271, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Empresa: FACONNABLE SPAIN SL
Administrador Unico
- Isham Lance
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25285 , F 186, S 8, H M 455271, I/A 4 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de ISHAM LANCE
Mostramos los datos de ISHAM LANCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISHAM LANCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos