TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
Informe ejecutivo de TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Secretario No Consejero | 11/02/2010 | 07/12/2021 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Secretario No Consejero | 19/10/2009 | 28/08/2018 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 19/10/2009 | 24/05/2011 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Secretario | 09/03/2011 | |
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Secretario | 16/08/2010 | |
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Vicesecretario No Consejero | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 9, S 8, H M 265725, I/A 40 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Secretario
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 8, S 8, H M 265725, I/A 38 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Secretario
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 185, S 8, H M 783, I/A 208 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28
Secretario No Consejero
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 183, S 8, H M 783, I/A 202 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 183, S 8, H M 783, I/A 202 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Izquierdo Saugar Ignacio
- Totorica Aguirre Maialen
Secretario No Consejero
- Totorica Aguirre Maialen
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15756 , F 225, S 8, H M 265725, I/A 30 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Información de TOTORICA AGUIRRE MAIALEN
Mostramos los datos de TOTORICA AGUIRRE MAIALEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOTORICA AGUIRRE MAIALEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos