BADIOLA GUERRA CRISTINA
Informe ejecutivo de BADIOLA GUERRA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BADIOLA GUERRA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAGA THAI SL | Administrador Unico | 25/07/2024 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 05/07/2023 | |
INDIGO DC CONSULTING SL | Administrador Solidario | 06/03/2015 |
VINCULACIONES DE BADIOLA GUERRA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIOLA GUERRA CRISTINA
Empresa: NAGA THAI SL
Administrador Unico
- Badiola Guerra Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA114852, I/A 7 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 91, S 8, H M 52461, I/A 822 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: INDIGO DC CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Badiola Guerra Cristina
- Chacon Del Puerto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5378, L 4285, F 220, S 8, H MA127293, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-29
Apoderado Mancomunado Solidario
- Badiola Guerra Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 216, S 8, H GR 13183, I/A 61 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-18
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 10, S 8, H C 6245, I/A 107 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-15
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
- Elejabeitia Rodriguez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 201, S 8, H V 23449, I/A 120 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-46
Apoderado Solidario
- Badiola Guerra Cristina
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 190, S 8, H M 783, I/A 218 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Empresa: AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
- Elejabeitia Rodriguez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 216, S 8, H M 472729, I/A 22 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
- Totorica Aguirre Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 9, S 8, H M 265725, I/A 40 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Apoderado
- Badiola Guerra Cristina
- Benito Domingo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 197, S 8, H V 23449, I/A 105 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
VER MAS ACTOS
Información de BADIOLA GUERRA CRISTINA
Mostramos los datos de BADIOLA GUERRA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIOLA GUERRA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos