TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORTOSA VERA GESTION DOCUMENTAL SL | Administrador Unico | 09/03/2011 |
VINCULACIONES DE TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
Empresa: MARESER SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 32, S 8, H A 126265, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Apoderado
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 9 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 9 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Lopez Pedro
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Apoderado
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 125, S 8, H A 125027, I/A 6 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Lopez Pedro
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 125, S 8, H A 125027, I/A 5 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 125, S 8, H A 125027, I/A 5 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: ISLIMP SL
Apoderado
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 52, S 8, H A 109367, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-03
Empresa: MARESER SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 31, S 8, H A 126265, I/A 1 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
VER MAS ACTOS
Información de TORTOSA VERA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de TORTOSA VERA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTOSA VERA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos