ESCUDERO LOPEZ PEDRO
Informe ejecutivo de ESCUDERO LOPEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCUDERO LOPEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZCAM SISTEMAS SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2017 | 09/03/2018 |
ALFACAM SISTEMAS SL | Administrador Unico | 23/02/2011 | 10/05/2011 |
ALFACAM SISTEMAS SL | Liquidador | 10/05/2011 | 10/05/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO LOPEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO LOPEZ PEDRO
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Lopez Pedro
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-03
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Escudero Lopez Pedro
- Segura Garcia Jose Javier
- Tortosa Vera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 125, S 8, H A 125027, I/A 5 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: ALFACAM SISTEMAS SL
Liquidador
- Escudero Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 17, S 8, H A 124404, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-03
Empresa: ALFACAM SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Escudero Lopez Pedro
Liquidador
- Escudero Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 17, S 8, H A 124404, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-03
Empresa: ALFACAM SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Escudero Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 16, S 8, H A 124404, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-03
Información de ESCUDERO LOPEZ PEDRO
Mostramos los datos de ESCUDERO LOPEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO LOPEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos