TORTONDA GARCIA LUIS
Informe ejecutivo de TORTONDA GARCIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORTONDA GARCIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAFRO SL | Secretario | 18/09/2012 | 10/01/2018 |
FRUTAFRO SL | Consejero | 18/09/2012 | 10/01/2018 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2017 | 10/01/2018 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2013 | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE TORTONDA GARCIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORTONDA GARCIA LUIS
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Consejero
- Arribas Facius Angel Remigio
- Colas Gonzalez Marcelino
- Tortonda Garcia Luis
- Tortonda Los Santos Juan Luis
Presidente
Secretario
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 111, S 8, H V 11878, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 14 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 13 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 109, S 8, H V 11878, I/A 10 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colas Gonzalez Marcelino
- Tortonda Garcia Luis
- Tortonda Los Santos Juan Luis
Presidente
Secretario
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 108, S 8, H V 11878, I/A 9 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-46
Información de TORTONDA GARCIA LUIS
Mostramos los datos de TORTONDA GARCIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORTONDA GARCIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos