ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
Informe ejecutivo de ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAFRO SL | Consejero | 10/01/2018 | 04/07/2024 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado | 10/01/2018 | 02/07/2024 |
FRUTAFRO SL | Consejero | 19/02/2013 | 10/01/2018 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2017 | 10/01/2018 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado | 19/10/2016 | 16/01/2017 |
FRUTAFRO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2013 | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero
- Arribas Facius Angel Remigio
- Colas Crespo Ricardo
- Ortiz Rey Jose Ramon
- Tortonda Los Santos Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 11878, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado
- Arribas Facius Angel Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 11878, I/A 17 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado
- Arribas Facius Angel Remigio
Consejero
- Arribas Facius Angel Remigio
- Colas Crespo Ricardo
- Ortiz Rey Jose Ramon
- Tortonda Los Santos Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 111, S 8, H V 11878, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Consejero
- Arribas Facius Angel Remigio
- Colas Gonzalez Marcelino
- Tortonda Garcia Luis
- Tortonda Los Santos Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 111, S 8, H V 11878, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 14 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado
- Arribas Facius Angel Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 14 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado
- Arribas Facius Angel Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 13 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 110, S 8, H V 11878, I/A 13 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-46
Empresa: FRUTAFRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arribas Facius Angel Remigio
- Tortonda Garcia Luis
Consejero
- Arribas Facius Angel Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 109, S 8, H V 11878, I/A 10 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-46
Información de ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO
Mostramos los datos de ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBAS FACIUS ANGEL REMIGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos