TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL ENOTURISMO SL | Administrador Unico | 01/04/2014 | |
HOTEL ENOTURISMO SL | Apoderado Solidario | 12/02/2014 | |
EXPLOTACIONES HOTELERAS LA SERNA SL | Administrador Unico | 24/12/2012 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LAS TERRAZAS SL | Administrador Unico | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
Empresa: BODEGAS TREBOL SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 89, S 8, H Z 54181, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-50
Empresa: BODEGAS TREBOL SL
Socio Único
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 89, S 8, H Z 54181, I/A 2 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-50
Empresa: HOTEL ENOTURISMO SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 146, S 8, H Z 55736, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-50
Empresa: HOTEL ENOTURISMO SL
Apoderado Solidario
- Comeras Serrano Antonio Jesus
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 146, S 8, H Z 55736, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-50
Empresa: BRENDA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 135, S 8, H Z 53333, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-50
Empresa: EXPLOTACIONES HOTELERAS LA SERNA SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 62, S 8, H Z 54206, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-50
Empresa: BODEGAS TREBOL SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 88, S 8, H Z 54181, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 95, S 8, H Z 54182, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Empresa: BRENDA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 134, S 8, H Z 53333, I/A 1 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Información de TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS
Mostramos los datos de TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRIJO GARATACHEA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos