COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL ENOTURISMO SL | Apoderado Solidario | 12/02/2014 | |
EXPLOTACIONES HOTELERAS LA SERNA SL | Apoderado | 24/12/2012 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LAS TERRAZAS SL | Apoderado | 19/12/2012 | |
BODEGAS TREBOL SL | Apoderado | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
Empresa: HOTEL ENOTURISMO SL
Apoderado Solidario
- Comeras Serrano Antonio Jesus
- Torrijo Garatachea Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 146, S 8, H Z 55736, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-50
Empresa: BRENDA HOSTELERIA SL
Apoderado
- Comeras Serrano Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 135, S 8, H Z 53333, I/A 4 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-50
Empresa: EXPLOTACIONES HOTELERAS LA SERNA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Comeras Serrano Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 62, S 8, H Z 54206, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-50
Empresa: BODEGAS TREBOL SL
Administrador Unico
Apoderado
- Comeras Serrano Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 88, S 8, H Z 54181, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Administrador Unico
Apoderado
- Comeras Serrano Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3944 , F 95, S 8, H Z 54182, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Empresa: BRENDA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Comeras Serrano Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 134, S 8, H Z 53333, I/A 1 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Información de COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMERAS SERRANO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos