TORRICO TENA ANTONIO
Informe ejecutivo de TORRICO TENA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRICO TENA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA | Consejero | 17/01/2024 | |
PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA | Secretario | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE TORRICO TENA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRICO TENA ANTONIO
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Soledad Tena Sandoval
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 13 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Soledad Tena Sandoval
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 13 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 12 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 12 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 7, S 8, H CA 5291, I/A 10 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 7, S 8, H CA 5291, I/A 10 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
- Torrico Tena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 6, S 8, H CA 5291, I/A 8 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-11
Información de TORRICO TENA ANTONIO
Mostramos los datos de TORRICO TENA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRICO TENA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos