TENA SANDOVAL SOLEDAD
Informe ejecutivo de TENA SANDOVAL SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TENA SANDOVAL SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA | Consejero | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE TENA SANDOVAL SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TENA SANDOVAL SOLEDAD
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 12 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 9, S 8, H CA 5291, I/A 12 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 7, S 8, H CA 5291, I/A 10 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 7, S 8, H CA 5291, I/A 10 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Empresa: PROMOCIONES ANDALUZAS DEL TURISMO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Tena Sandoval Soledad
- Torrico Fernandez Antonio
- Torrico Tena Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 6, S 8, H CA 5291, I/A 8 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-11
Información de TENA SANDOVAL SOLEDAD
Mostramos los datos de TENA SANDOVAL SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TENA SANDOVAL SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos