TORRES SOLE JOSEP
Informe ejecutivo de TORRES SOLE JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES SOLE JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES SANMIQUEL PINTURES SA | Administrador Solidario | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES SOLE JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES SOLE JOSEP
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 211, S 8, H L 3626, I/A 10 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 211, S 8, H L 3626, I/A 9 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 210, S 8, H L 3626, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Consejero Delegado
- Torres Sanmiquel Josep
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Consejero
- Torres Sanmiquel Josep
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Presidente
Secretario
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 210, S 8, H L 3626, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-25
Información de TORRES SOLE JOSEP
Mostramos los datos de TORRES SOLE JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES SOLE JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos