TORRES SOLE JORDI
Informe ejecutivo de TORRES SOLE JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES SOLE JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES SANMIQUEL PINTURES SA | Administrador Solidario | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES SOLE JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES SOLE JORDI
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 211, S 8, H L 3626, I/A 10 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 211, S 8, H L 3626, I/A 9 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Administrador Solidario
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 210, S 8, H L 3626, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-25
Empresa: TORRES SANMIQUEL PINTURES SA
Consejero Delegado
- Torres Sanmiquel Josep
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Consejero
- Torres Sanmiquel Josep
- Torres Sole Jordi
- Torres Sole Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 210, S 8, H L 3626, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-25
Información de TORRES SOLE JORDI
Mostramos los datos de TORRES SOLE JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES SOLE JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos