TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
Informe ejecutivo de TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA SA | Consejero | 08/10/2019 | 25/10/2023 |
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON SA | Consejero | 18/04/2017 | 14/06/2021 |
INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO FORMACION Y EMPLEO SA | Consejero | 22/12/2015 | 25/10/2019 |
INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA SA | Consejero | 25/02/2016 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
Consejero
Gerente Uni.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 8, S 8, H LE 15011, I/A 16 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-24
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 22, S 8, H LE 19593, I/A 9 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-24
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 158, S 8, H LE 11691, I/A 35 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-24
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 6, S 8, H LE 15011, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-24
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 6, S 8, H LE 15011, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-24
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 20, S 8, H LE 19593, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-24
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 5, S 8, H LE 15011, I/A 9 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 155, S 8, H LE 11691, I/A 30 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-24
Información de TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA
Mostramos los datos de TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES SEVILLA MARGARITA-CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos