RAJOY FEIJOO AGUSTIN
Informe ejecutivo de RAJOY FEIJOO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RAJOY FEIJOO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON SA | Consejero | 18/04/2017 | 14/06/2021 |
INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO FORMACION Y EMPLEO SA | Consejero | 22/12/2015 | 25/10/2019 |
INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA SA | Vicepresidente | 25/02/2016 | 08/10/2019 |
INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA SA | Consejero | 25/02/2016 | 08/10/2019 |
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON SA | Consejero | 14/02/2012 | 18/04/2017 |
INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO FORMACION Y EMPLEO SA | Consejero | 28/03/2012 | 22/12/2015 |
EMPRESA MIXTA DE LIMPIEZA SA | Miem.Com.Liq | 24/07/2014 | 27/01/2015 |
GRUPO ALISER SL | Consejero | 14/01/2009 | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE RAJOY FEIJOO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAJOY FEIJOO AGUSTIN
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 22, S 8, H LE 19593, I/A 9 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-24
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 158, S 8, H LE 11691, I/A 35 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-24
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Rajoy Feijoo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 6, S 8, H LE 15011, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 20, S 8, H LE 19593, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-24
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 20, S 8, H LE 19593, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-24
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Rajoy Feijoo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 5, S 8, H LE 15011, I/A 9 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 155, S 8, H LE 11691, I/A 30 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-24
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915 , F 155, S 8, H LE 11691, I/A 30 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-24
Empresa: EMPRESA MIXTA DE LIMPIEZA SA
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 99, S 8, H LE 17802, I/A 17 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-24
Empresa: EMPRESA MIXTA DE LIMPIEZA SA
Miem.Com.Liq
- Rajoy Feijoo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 99, S 8, H LE 17802, I/A 16 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-24
VER MAS ACTOS
Información de RAJOY FEIJOO AGUSTIN
Mostramos los datos de RAJOY FEIJOO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAJOY FEIJOO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos