TORRES SANZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de TORRES SANZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES SANZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUSTERIA ANTONIA SEGURA SL | Administrador Solidario | 25/07/2012 | |
GLOBAL NEXT INTERNATIONAL SL | Administrador Mancomunado | 31/08/2011 | 14/05/2012 |
BAYREN SA | Consejero | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE TORRES SANZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES SANZ FRANCISCO
Empresa: FUSTERIA ANTONIA SEGURA SL
Administrador Solidario
- Torres Sanz Francisco
- Torres Segura Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 2198, F 15, S 8, H V 34661, I/A 5 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Empresa: GLOBAL NEXT INTERNATIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Torres Sanz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 4, S 8, H AS 42812, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-33
Empresa: GLOBAL NEXT INTERNATIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Torres Sanz Francisco
- Toyos Enriquez Enriquez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 1, S 8, H AS 42812, I/A 1 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-33
Empresa: BAYREN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589, L 902, F 14, S 8, H V 6310, I/A 57 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-46
Información de TORRES SANZ FRANCISCO
Mostramos los datos de TORRES SANZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES SANZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos