HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 14/02/2022 | |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 14/02/2022 | |
RESTHOTEL SL | Consejero | 05/10/2021 | |
BAYREN SA | Consejero | 19/09/2018 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Ubiria Ainhoa
- Hernandez Ubiria Lucia
- Hernandez Ubiria Pablo
- Martinez Garzon Vicente
- Sanz Torres Francisco
Presidente
Secretario
- Hernandez Ubiria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 12 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: RESTHOTEL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Guirado Jose
- Hernandez Ubiria Ainhoa
- Hernandez Ubiria Lucia
- Hernandez Ubiria Pablo
- Muñoz Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 71, S 8, H A 20083, I/A 15 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-03
Empresa: BAYREN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 196, S 8, H V 6310, I/A 66 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-46
Empresa: BAYREN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 196, S 8, H V 6310, I/A 66 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-46
Empresa: BAYREN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589, L 902, F 15, S 8, H V 6310, I/A 60 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Empresa: BAYREN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589, L 902, F 14, S 8, H V 6310, I/A 57 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-46
Información de HERNANDEZ UBIRIA LUCIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ UBIRIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ UBIRIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos