TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
Informe ejecutivo de TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANITOS DEOGRACIAS SL | Apoderado | 22/02/2011 | 18/07/2019 |
HIJOS DE MANUEL DEOGRACIAS SL | Apoderado Solidario | 16/09/2011 | 29/06/2016 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado | 04/02/2011 | |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 22/09/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
Empresa: HIJOS DE MANUEL DEOGRACIAS SL
Apoderado Solidario
- Deogracias Hidalgo Benita
- Torres Perez Luis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 109, S 8, H BA 22519, I/A 8 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-06
Empresa: HIJOS DE MANUEL DEOGRACIAS SL
Apoderado Solidario
- Deogracias Hidalgo Benita
- Torres Perez Luis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 106, S 8, H BA 22519, I/A 6 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-06
Empresa: GRANITOS DEOGRACIAS SL
Apoderado
- Torres Perez Luis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137, L 1, F 25, S 8, H BA 1265,BA , I/ 10 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-06
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
- Iniesta Carmona Susana
- Torres Perez Luis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 35, S 8, H M 28968, I/A 6191 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arzac De La Peña Jose Maria
- Cabello Lopez Yolanda
- Garcia Lopez Mario
- Garrido De Pablo David
- Gomez Balta Esther
- Gonzalez Sagrado Luis Javier
- Lopez Alvarez Ana Maria
- Mate Martinez David
- Mateo Marcos David
- Matilla Reyes Francisco-javier
- Mozo Flores Laura
- Muñiz Alvarez Carmen
- Sanchez Folgueiras Raul
- Soler Melian Yanira
Apoderado
- Araiz Ponce Jose Maria
- Arcioles Gonzalez Francisco Javier
- Aristregui Huarte Ainhoa
- Artiles Taurony Maria Mercedes
- Avila Donaire Jose
- Benavides Diaz Fernando
- Buchaca Gimbert Juan
- Busquets Carles Jose Andres
- Cajal Navarro Esther
- Campos Mora Jose Santiago
- Castells San Pedro Alejandro
- Castillo Y Cubells Josep
- Coll Serrano Monica
- Cortes Cascañera Jose Luis
- Dorta Benedicto Monica
- Garceran Moscardo Leonardo
- Gonzalez Saiz Francisco Gabriel
- Iruzubieta Saez Jose Javier
- Llamas Rodriguez Francisco Alfonso
- Lopez Orts Manuel
- Martin Ortiz Antonio
- Martin Payen Juan-maria
- Mateo Clavero Jose Miguel
- Montalban Alvaro Enrique
- Montaño Barrera Jose Antonio
- Montasell Cerzocimo Pedro
- Muñoz Arrieta Jose Luis
- Muñoz Rios Maria Jesus
- Nieto De La Cierva Jose
- Nieto De La Cierva Jose
- Nieto De La Cierva Jose
- Poles Sanz Jose
- Ramos Delgado Manuel
- Rodriguez Checa Esperanza
- Ros Brun Jaime
- Ruiz Muñoz Juan Luis
- Sanz Fernandez Maria Amelia
- Saracho Portela Francisco Javier
- Torres Perez Luis Rafael
- Uribarri Zarranz Joaquin
- Vicente Bertomeu Jose Ramon
- Vilella Sibis Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 200, S 8, H M 28968, I/A 6145 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Información de TORRES PEREZ LUIS RAFAEL
Mostramos los datos de TORRES PEREZ LUIS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES PEREZ LUIS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos