URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2023 | |
IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SL | Apoderado | 20/11/2023 | |
GRUPO PARADIGMA DAE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2023 | |
CENTRO DE FORMACION CAPITOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2023 | |
CENTRO UNIVERSITARIO IMF SL | Apoderado | 17/11/2023 | |
AULA VIRTUAL DAE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2023 | |
RODRIGO GIORGETA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2023 |
VINCULACIONES DE URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
Apoderado
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 530145, I/A 25 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: GRUPO IMF SMART EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716162, I/A 25 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: LEARNING IMF SL
Apoderado
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 355938, I/A 24 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GRUPO IMF SMART EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Garcia Alejandro Carlos
- Gomez Zarza Pedro
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45822 , F 110, S 8, H M 716162, I/A 23 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Garcia Alejandro Carlos
- Gomez Zarza Pedro
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259, L 5167, F 131, S 8, H MA 8482, I/A 57 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43233 , F 205, S 8, H M 530145, I/A 23 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Briceño Lagos Conrado
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43233 , F 205, S 8, H M 530145, I/A 23 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: LEARNING IMF SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 82, S 8, H M 355938, I/A 22 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: LEARNING IMF SL
Apoderado
- Gomez Zarza Pedro
- Manzano Martinez Urbano
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 82, S 8, H M 355938, I/A 22 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38574 , F 113, S 8, H M 287738, I/A 49 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
VER MAS ACTOS
Información de URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN
Mostramos los datos de URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIBARRI ZARRANZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos