TORRERO VENZALA ANA MARIA
Informe ejecutivo de TORRERO VENZALA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRERO VENZALA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANABA DESIGN SL | Apoderado | 28/09/2021 | |
TOINVAL SUR SL | Apoderado | 31/03/2021 | |
C & I TORRERO SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
TORINCO SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
C & I TORRERO SL | Secretario | 07/01/2021 | |
C & I TORRERO SL | Consejero | 07/01/2021 | |
TORINCO SL | Administrador Mancomunado | 11/12/2020 | |
TOINVAL SUR SL | Administrador Mancomunado | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE TORRERO VENZALA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRERO VENZALA ANA MARIA
Empresa: TORINCO DOS SL
Apoderado
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 8, S 8, H CO 20628, I/A 7 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-14
Empresa: TOINVAL SUR SL
Apoderado
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 188, S 8, H CO 15844, I/A 6 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-14
Empresa: TORINCO SL
Apoderado
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 185, S 8, H CO 10571, I/A 18 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-14
Empresa: C & I TORRERO SL
Apoderado
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 215, S 8, H CO 20627, I/A 9 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-14
Empresa: C & I TORRERO SL
Consejero
- Torrero Garcia Francisco David
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Mejias Pedro
- Torrero Venzala Ana Maria
Presidente
Secretario
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 214, S 8, H CO 20627, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-14
Empresa: TOINVAL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Garcia Inmaculada
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 188, S 8, H CO 15844, I/A 5 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-14
Empresa: TORINCO SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Garcia Inmaculada
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 184, S 8, H CO 10571, I/A 15 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-14
Información de TORRERO VENZALA ANA MARIA
Mostramos los datos de TORRERO VENZALA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRERO VENZALA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos