TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANABA DESIGN SL | Administrador Unico | 28/09/2021 | |
C & I TORRERO SL | Consejero | 07/01/2021 | |
C & I TORRERO SL | Presidente | 07/01/2021 | |
TORINCO SL | Administrador Mancomunado | 11/12/2020 | |
TOINVAL SUR SL | Administrador Mancomunado | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
Empresa: TORINCO DOS SL
Administrador Unico
- Torrero Mejias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 8, S 8, H CO 20628, I/A 6 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-14
Empresa: C & I TORRERO SL
Consejero
- Torrero Garcia Francisco David
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Mejias Pedro
- Torrero Venzala Ana Maria
Presidente
- Torrero Mejias Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 214, S 8, H CO 20627, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-14
Empresa: C & I TORRERO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Torrero Mejias Antonio
- Torrero Mejias Francisco Javier
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Mejias Pedro
Presidente
Secretario
- Torrero Mejias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 214, S 8, H CO 20627, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-14
Empresa: TOINVAL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Garcia Inmaculada
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 188, S 8, H CO 15844, I/A 5 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-14
Empresa: TORINCO SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Garcia Inmaculada
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Venzala Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 184, S 8, H CO 10571, I/A 15 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-14
Empresa: TORINCO SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 184, S 8, H CO 10571, I/A 15 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-14
Empresa: TORINCO SL
Administrador Mancomunado
- Torrero Mejias Jose Luis
- Torrero Mejias Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 112, S 8, H CO 10571, I/A 12 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-14
Información de TORRERO MEJIAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de TORRERO MEJIAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRERO MEJIAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos