TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
Informe ejecutivo de TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD INCUBADORA FGCSIC VENTURES SL | Administrador Unico | 12/07/2023 | |
BIOKER SYSTEM SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
NANOKER RESEARCH SL | Presidente | 24/02/2022 | |
NANOKER RESEARCH SL | Consejero | 24/02/2022 | |
NANOKER RESEARCH SL | Socio Unico | 23/04/2009 |
VINCULACIONES DE TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
Administrador Unico
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45505 , F 30, S 8, H M 800401, I/A 1 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: BIOKER SYSTEM SL
Administrador Unico
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 130, S 8, H M 778475, I/A 1 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: ADVANCED GLASS SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Manuel Angel
- Lopez Piriz Roberto
- Moya Corral Jose
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 170, S 8, H AS 52167, I/A 3 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-33
Empresa: NANOKER RESEARCH SL
Consejero Independiente
Consejero
- Menendez Garcia Samuel
- Rivera Monte Sergio
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
- Torrecillas San Millan Ramon
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 88, S 8, H AS 39811, I/A 13 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-33
Empresa: ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 183, S 8, H AS 51873, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-33
Empresa: DENTAL GLASS SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Manuel Angel
- Lopez Piriz Roberto
- Moya Corral Jose
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 168, S 8, H AS 52167, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-33
Empresa: ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 176, S 8, H AS 51872, I/A 1 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
Empresa: ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 176, S 8, H AS 51872, I/A 1 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
Empresa: RAMAZZINI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbajo Diaz Lorena
- Carbajo Gomez Javier
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 123, S 8, H AS 17250, I/A 6 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Empresa: NANOKER RESEARCH SL
Administrador Unico
- Torrecillas San Millan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 85, S 8, H AS 39811, I/A 5 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-33
VER MAS ACTOS
Información de TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON
Mostramos los datos de TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRECILLAS SAN MILLAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos