REIG GOURLOT CRISTINA
Informe ejecutivo de REIG GOURLOT CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REIG GOURLOT CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 24/04/2020 |
VINCULACIONES DE REIG GOURLOT CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIG GOURLOT CRISTINA
Empresa: ADVANCED GLASS SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Manuel Angel
- Lopez Piriz Roberto
- Moya Corral Jose
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 170, S 8, H AS 52167, I/A 3 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-33
Empresa: NANOKER RESEARCH SL
Administrador Unico
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 88, S 8, H AS 39811, I/A 13 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-33
Empresa: R Y C GLASMA SL
Administrador Unico
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 95, S 8, H AS 30365, I/A 6 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 183, S 8, H AS 51873, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-33
Empresa: R Y C GLASMA SL
Administrador Unico
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 95, S 8, H AS 30365, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-33
Empresa: R Y C GLASMA SL
Consejero Delegado
- Reig Gourlot Cristina
Consejero
- Carbajo Diaz Lorena
- Carbajo Gomez Javier
- Reig Gourlot Cristina
Presidente
Secretario
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 95, S 8, H AS 30365, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-33
Empresa: DENTAL GLASS SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Manuel Angel
- Lopez Piriz Roberto
- Moya Corral Jose
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 168, S 8, H AS 52167, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-33
Empresa: NANOKER RESEARCH SL
Administrador Unico
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 87, S 8, H AS 39811, I/A 10 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-33
Empresa: NANOKER RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Alvarez Diaz Eduardo
- Calleja Fernandez Pilar
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 87, S 8, H AS 39811, I/A 9 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-33
Empresa: RAMAZZINI SL
Consejero Delegado
- Reig Gourlot Cristina
Consejero
- Carbajo Diaz Lorena
- Carbajo Gomez Javier
- Reig Gourlot Cristina
- Torrecillas San Millan Ramon
Presidente
Secretario
- Reig Gourlot Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 123, S 8, H AS 17250, I/A 6 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
VER MAS ACTOS
Información de REIG GOURLOT CRISTINA
Mostramos los datos de REIG GOURLOT CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIG GOURLOT CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos