TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
Informe ejecutivo de TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL | Apoderado | 26/07/2016 | 25/10/2017 |
AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL | Apoderado | 17/08/2016 | 03/08/2017 |
VINCULACIONES DE TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
Empresa: AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL
Apoderado
- Cuerda Domingo Raul
- Lopez Beltran Ana
- Ripoll Merchan Andres
- Serrano Rodriguez Federico
- Torrecillas Garcia Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424 , F 149, S 8, H SE115057, I/A 3 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-41
Apoderado
- Baringo Gomez Jose
- Cuerda Domingo Raul
- Lopez Beltran Ana
- Pastor Perez Andres
- Ripoll Merchan Andres
- Serrano Rodriguez Federico
- Siles Aceña Jesus Manuel
- Torrecillas Garcia Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 50, S 8, H GR 47304, I/A 17 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-18
Apoderado
- Torrecillas Garcia Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 128, S 8, H GR 47304, I/A 10 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-18
Empresa: AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL
Apoderado
- Torrecillas Garcia Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 24, S 8, H V 154144, I/A 25 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-46
Información de TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO
Mostramos los datos de TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRECILLAS GARCIA JUAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos