PASTOR PEREZ ANDRES
Informe ejecutivo de PASTOR PEREZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PASTOR PEREZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORTISA SL | Apoderado | 05/07/2024 | |
MARIOLA PATRIMONIAL SL | Apoderado | 04/07/2024 | |
INFORTISA SECOM SL | Apoderado | 03/06/2021 | |
INFORTISA SL | Apoderado | 04/05/2021 | |
MARIOLA PATRIMONIAL SL | Apoderado | 04/05/2021 | |
INFORTISA SECOM SL | Apoderado Solidario | 14/01/2021 | |
MARIOLA PATRIMONIAL SL | Apoderado | 30/12/2020 | |
INFORTISA SL | Apoderado | 23/12/2020 |
VINCULACIONES DE PASTOR PEREZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PEREZ ANDRES
Empresa: INFORTISA SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 16622, I/A 30 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-46
Empresa: MARIOLA PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 65660, I/A 15 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: INFORTISA SECOM SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 188, S 8, H PM 38519, I/A 9 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-07
Empresa: MARIOLA PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332, L 3637, F 40, S 8, H V 65660, I/A 12 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Empresa: INFORTISA SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912, L 1224, F 13, S 8, H V 16622, I/A 27 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Empresa: INFORTISA SECOM SL
Apoderado Solidario
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 188, S 8, H PM 38519, I/A 8 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-07
Empresa: MARIOLA PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332, L 3637, F 39, S 8, H V 65660, I/A 11 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-46
Empresa: INFORTISA SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912, L 1224, F 13, S 8, H V 16622, I/A 26 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-46
Empresa: AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Graña Macenlle Cesar
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424 , F 152, S 8, H SE115057, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Empresa: DELIBREADS EUROPE SL
Apoderado
- Pastor Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9654, L 6936, F 125, S 8, H V 139418, I/A 36 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR PEREZ ANDRES
Mostramos los datos de PASTOR PEREZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PEREZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos