TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOBILIARIA ROLLAN SA | Secretario | 10/05/2012 | 13/04/2013 |
IMMOBILIARIA ROLLAN SA | Consejero | 10/05/2012 | 13/04/2013 |
FINQUES ERCLA SL | Administrador Unico | 11/05/2011 | 13/04/2013 |
IMMOBILIARIA ROLLAN SA | Apoderado | 13/04/2013 | |
FINQUES CONGOST SL | Administrador Unico | 13/04/2013 | |
PROMOCIONS VIMONT SL | Administrador Unico | 13/04/2013 | |
FINQUES ERCLA SL | Apoderado | 03/03/2009 | 11/05/2011 |
FINQUES ERCLA SL | Vicepresidente | 11/05/2011 | |
FINQUES ERCLA SL | Consejero | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
Empresa: PROMOCIONS VIMONT SL
Administrador Unico
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39543 , F 146, S 8, H B 349774, I/A 2 (13/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Administrador Unico
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 43, S 8, H B 330036, I/A 11 (13/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: FINQUES CONGOST SL
Administrador Unico
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38646 , F 19, S 8, H B 329938, I/A 10 (13/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: IMMOBILIARIA ROLLAN SA
Apoderado
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 180, S 8, H B 29057, I/A 24 (13/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: IMMOBILIARIA ROLLAN SA
Consejero
- Esteban Rollan Alejandro
- Marti Sola Rosa Maria
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 180, S 8, H B 29057, I/A 23 (13/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: IMMOBILIARIA ROLLAN SA
Consejero
- Esteban Rollan Alejandro
- Marti Sola Rosa Maria
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 179, S 8, H B 29057, I/A 21 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Apoderado
- Adell Fuste Carlos
- Esteban Vivo Carmen
- Esteban Vivo Mercedes
- Faya Canovas Tomas
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 43, S 8, H B 330036, I/A 10 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Administrador Unico
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 42, S 8, H B 330036, I/A 9 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Consejero
- Esteban Rollan Alejandro
- Esteban Vivo Mercedes
- Faya Canovas Tomas
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 42, S 8, H B 330036, I/A 9 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Apoderado
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 42, S 8, H B 330036, I/A 8 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
Información de TORRA JAURRIETA MARIA JESUS
Mostramos los datos de TORRA JAURRIETA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRA JAURRIETA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos