ESTEBAN VIVO MERCEDES
Informe ejecutivo de ESTEBAN VIVO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEBAN VIVO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES CONGOST SL | Administrador Unico | 12/01/2024 | |
IMMOBILIARIA ROLLAN SA | Administrador Unico | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN VIVO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN VIVO MERCEDES
Empresa: OFICINA TFC LA ROCA SL
Liquidador
- Esteban Vivo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38409 , F 185, S 8, H B 325381, I/A 4 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: FINQUES CONGOST SL
Administrador Unico
- Esteban Vivo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38646 , F 21, S 8, H B 329938, I/A 15 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: IMMOBILIARIA ROLLAN SA
Administrador Unico
- Esteban Vivo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 172, S 8, H B 29057, I/A 27 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Empresa: OFICINA TFC LA ROCA SL
Liquidador
- Esteban Vivo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38409 , F 185, S 8, H B 325381, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
Empresa: OFICINA TFC LA ROCA SL
Administrador Solidario
- Esteban Vivo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38409 , F 185, S 8, H B 325381, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Apoderado
- Adell Fuste Carlos
- Esteban Vivo Carmen
- Esteban Vivo Mercedes
- Faya Canovas Tomas
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 43, S 8, H B 330036, I/A 10 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Empresa: FINQUES ERCLA SL
Consejero
- Esteban Rollan Alejandro
- Esteban Vivo Mercedes
- Faya Canovas Tomas
- Torra Jaurrieta Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Esteban Vivo Mercedes
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 42, S 8, H B 330036, I/A 9 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Información de ESTEBAN VIVO MERCEDES
Mostramos los datos de ESTEBAN VIVO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN VIVO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos