TORO VEGAS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de TORO VEGAS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORO VEGAS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE TORO VEGAS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORO VEGAS MARIA CRISTINA
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Pablos Fernandez Fernando
- Toro Vegas Maria Cristina
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 56, S 8, H M 88873, I/A 68 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Goy Fernandez Jose Dario
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 56, S 8, H M 88873, I/A 68 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Secretario No Consejero
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 54, S 8, H M 88873, I/A 65 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Goy Fernandez Jose Dario
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 49, S 8, H M 88873, I/A 53 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Toro Vegas Maria Cristina
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 49, S 8, H M 88873, I/A 53 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Toro Vegas Maria Cristina
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 48, S 8, H M 88873, I/A 52 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Secretario No Consejero
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 48, S 8, H M 88873, I/A 51 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Información de TORO VEGAS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de TORO VEGAS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORO VEGAS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos