DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Pablos Fernandez Fernando
- Toro Vegas Maria Cristina
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 56, S 8, H M 88873, I/A 68 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Goy Fernandez Jose Dario
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 56, S 8, H M 88873, I/A 68 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Goy Fernandez Jose Dario
- Toro Vegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 49, S 8, H M 88873, I/A 53 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Pablos Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 49, S 8, H M 88873, I/A 53 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Goy Fernandez Jose Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 48, S 8, H M 88873, I/A 52 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: TOKHEIM KOPPENS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- De Pablos Fernandez Fernando
- Echarri Ventura Conrado
- Goy Fernandez Jose Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 46, S 8, H M 88873, I/A 49 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Información de DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO
Mostramos los datos de DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLOS FERNANDEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos