TORNE VILARDOSA REMEDIOS
Informe ejecutivo de TORNE VILARDOSA REMEDIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORNE VILARDOSA REMEDIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y REPUESTOS SA | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2014 | 14/07/2017 |
TALLERES Y REPUESTOS SA | Consejero Delegado Solidario | 15/01/2009 | 14/07/2017 |
TALLERES Y REPUESTOS SA | Consejero | 15/01/2009 | 14/07/2017 |
VINCULACIONES DE TORNE VILARDOSA REMEDIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORNE VILARDOSA REMEDIOS
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Torne Vilardosa Remedios
Consejero
- Torne Vilardosa Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 8, S 8, H M 48006, I/A 40 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 221, S 8, H M 48006, I/A 33 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 221, S 8, H M 48006, I/A 33 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Consejero
- LLOTOR SA
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 220, S 8, H M 48006, I/A 28 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de TORNE VILARDOSA REMEDIOS
Mostramos los datos de TORNE VILARDOSA REMEDIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORNE VILARDOSA REMEDIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos