ROQUE VILARDOSA JORDI
Informe ejecutivo de ROQUE VILARDOSA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROQUE VILARDOSA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y REPUESTOS SA | Consejero Delegado | 08/11/2023 | |
AGROREIM SL | Apoderado Solidario | 20/03/2014 | |
AGRO BELANA SL | Apoderado Solidario | 06/08/2012 | |
RUSTICO DE SANTA ANA SL | Apoderado Solidario | 04/05/2012 | |
AGRO MEZQUITA SL | Apoderado Solidario | 19/03/2012 | |
EPSA INTERNACIONAL SA | Consejero | 25/06/2010 | |
TALLERES Y REPUESTOS SA | Vicepresidente | 15/01/2009 | |
TALLERES Y REPUESTOS SA | Consejero | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE ROQUE VILARDOSA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUE VILARDOSA JORDI
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero
- Llorens Torra Jose
- Roque Vilardosa Jordi
Vicepresidente
- Roque Vilardosa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 11, S 8, H M 48006, I/A 47 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado
- Roque Vilardosa Jordi
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 11, S 8, H M 48006, I/A 47 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Roque Vilardosa Jordi
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 11, S 8, H M 48006, I/A 47 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: EPSA INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22642 , F 76, S 8, H M 404938, I/A 24 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Roque Vilardosa Jordi
Consejero
- EPSA INTERNACIONAL SA
- Llorens Torra Jose
- Roque Vilardosa Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 9, S 8, H M 48006, I/A 41 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: LLOTOR SL
Apoderado
- Llorens Torne Ana Maria
- Llorens Torra Jose
- Monaj Rivares Jesus Maria
- Roque Vilardosa Jordi
- Yuste Zazo Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 182, S 8, H M 92213, I/A 26 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: EPSA INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22642 , F 72, S 8, H M 404938, I/A 18 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: AGROREIM SL
Apoderado Solidario
- Llorens Torne Maria Mercedes
- Roque Vilardosa Jordi
- Yuste Zazo Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826 , F 201, S 8, H SE100594, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-41
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 221, S 8, H M 48006, I/A 33 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Empresa: TALLERES Y REPUESTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Roque Vilardosa Jordi
- Torne Vilardosa Remedios
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 221, S 8, H M 48006, I/A 33 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
VER MAS ACTOS
Información de ROQUE VILARDOSA JORDI
Mostramos los datos de ROQUE VILARDOSA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUE VILARDOSA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos