TORIL VELASCO SUSANA
Informe ejecutivo de TORIL VELASCO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORIL VELASCO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENAGAS INFRAESTRUCTURAS DE HIDROGENO SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
MUSEL ENERGY HUB SL | Apoderado Solidario | 25/09/2023 | |
ENAGAS FINANCIACIONES SA | Apoderado | 10/06/2020 | |
ENAGAS EMPRENDE SL | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | |
ENAGAS SERVICES SOLUTIONS SL | Apoderado | 11/04/2019 | |
ENAGAS FP | Secr.Com.Ctr | 28/02/2017 | |
ENAGAS TRANSPORTE SA | Apoderado Solidario | 21/02/2017 | |
ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL | Apoderado | 21/02/2017 | |
ENAGAS INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 21/02/2017 | |
ENAGAS SA | Apoderado Solidario | 21/02/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORIL VELASCO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORIL VELASCO SUSANA
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12772, I/A 21 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Apoderado Solidario
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768462, I/A 14 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: MUSEL ENERGY HUB SL
Apoderado Solidario
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 181, S 8, H M 792415, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: ENAGAS RENOVABLE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42436 , F 36, S 8, H M 708753, I/A 24 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Toril Velasco Susana
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 128, S 8, H M 12772, I/A 17 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: ENAGAS FINANCIACIONES SA
Apoderado
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 45, S 8, H M 528949, I/A 66 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Empresa: ENAGAS RENOVABLE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Moraga Gaya Maria Jesus
- Perera De Gregorio Javier
- Sanchez Bravo Rosa Maria
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39905 , F 40, S 8, H M 708753, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Empresa: ENAGAS EMPRENDE SL
Apoderado Solidario
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38384 , F 217, S 8, H M 631075, I/A 16 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: ENAGAS SERVICES SOLUTIONS SL
Apoderado
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 147, S 8, H M 670137, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: ENAGAS FP
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Toril Velasco Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 126, S 8, H M 12772, I/A 13 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
VER MAS ACTOS
Información de TORIL VELASCO SUSANA
Mostramos los datos de TORIL VELASCO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORIL VELASCO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos