GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES PORTADA NARANJA SL | Liquidador | 23/07/2019 | |
ENAGAS FP | Miem.Com.Ctr | 06/04/2015 | |
MZG LAWSUIT SL | Administrador Solidario | 05/09/2013 | |
DORSEY LEON SL | Administrador Solidario | 11/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
- Chivite Martinez Rafael
- Garcia Garcia Jose Carlos
- Madariaga Danvila Gonzalo
- Ros Arnal Luis
- Toril Velasco Susana
- Valenzuela Vadillo Rafael
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12772, I/A 21 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Garcia Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12772, I/A 21 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: MZG CENTRO ESTETICO SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Jose Carlos
- Rubio Cortes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34945 , F 41, S 8, H M 628510, I/A 2 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 128, S 8, H M 12772, I/A 17 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: ENAGAS FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Garcia Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 128, S 8, H M 12772, I/A 17 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: MUEBLES PORTADA NARANJA SL
Liquidador
- Garcia Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744 , F 208, S 8, H M 14978, I/A 10 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Liquidador Unico
- Garcia Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 163, S 8, H SE 24309, I/A 11 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
Empresa: MMJ CLINICA ESTETICA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Jose Carlos
- Lasa Azpeitia Mikel
- Sanchez Alles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31847 , F 44, S 8, H M 573111, I/A 3 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: ESTETICA PUNTO SELECTO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Jose Carlos
- Lasa Azpeitia Mikel
- Sanchez Alles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30588 , F 70, S 8, H M 550533, I/A 4 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Liquidador Unico
- Garcia Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 163, S 8, H SE 24309, I/A 10 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-41
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos