TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
Informe ejecutivo de TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITYFRY SL | Apoderado Solidario | 28/07/2020 | 30/01/2023 |
QUALITYFRY SL | Apoderado Solidario | 29/07/2020 | 30/01/2023 |
QUALITYFRY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2020 | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Toral Nistal Javier Toribio
Apoderado Solidario
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 12, S 8, H M 545996, I/A 27 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Solidario
- Cardona Mallasen Olga
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 10, S 8, H M 545996, I/A 21 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Solidario
- De Sala O'shea Juan Jose
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 9, S 8, H M 545996, I/A 20 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cardona Mallasen Olga
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 8, S 8, H M 545996, I/A 18 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Información de TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO
Mostramos los datos de TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORAL NISTAL JAVIER TORIBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos