CARDONA MALLASEN OLGA
Informe ejecutivo de CARDONA MALLASEN OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARDONA MALLASEN OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITYFRY SL | Apoderado | 31/07/2023 | |
QUALITYFRY SL | Apoderado Solidario | 29/07/2020 | |
QUALITYFRY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE CARDONA MALLASEN OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONA MALLASEN OLGA
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado
- Cardona Mallasen Olga
- Montros Monje Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 14, S 8, H M 545996, I/A 29 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Solidario
- Cardona Mallasen Olga
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 10, S 8, H M 545996, I/A 21 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: QUALITYFRY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cardona Mallasen Olga
- Toral Nistal Javier Toribio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 8, S 8, H M 545996, I/A 18 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: DEVELOPMENT SYSTEMS SA
Apoderado
- Andres Garcia Noemi
- Cardona Mallasen Olga
- Cardona Mallasen Olga
- Cardona Mallasen Olga
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
- Jimenez Aguilera Antonio
- Jimenez Aguilera Antonio
- Sancho Mayorga Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 102, S 8, H M 13855, I/A 25 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: MERAVEN SL
Apoderado Mancomunado
- Cardona Mallasen Olga
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cardona Mallasen Olga
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
- Jimenez Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 18, S 8, H GU 5890, I/A 8 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-19
Empresa: GRUPO A 1 SA
Apoderado
- Andres Garcia Noemi
- Cardona Mallasen Olga
- Cardona Mallasen Olga
- Cardona Mallasen Olga
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
- Fuentes Fernandez Maria Teresa
- Jimenez Aguilera Antonio
- Jimenez Aguilera Antonio
- Jimenez Aguilera Antonio
- Sancho Mayorga Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34451 , F 140, S 8, H M 13867, I/A 18 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Información de CARDONA MALLASEN OLGA
Mostramos los datos de CARDONA MALLASEN OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONA MALLASEN OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos